Multiplication

Easy

Medium

Difficult

Q1) 97 x 5 =
Q1) 526 x 21 =
Q1) 4308 x 652 =
Q2) 23 x 7 =
Q2) 801x 38 =
Q2) 5071x 623 =
Q3) 56 x 9 =
Q3) 173 x 13 =
Q3) 8097 x 696 =
Q4) 83 x 7 =
Q4) 129 x 70 =
Q4) 9650 x 855 =
Q5) 27 x 4 =
Q5) 924 x 28 =
Q5) 8978 x 377 =
Q6) 13 x 8 =
Q6) 360 x 39 =
Q6) 4243 x 495 =
Q7) 15 x 7 =
Q7) 536 x 42 =
Q7) 9622 x 273 =
Q8) 32 x 8 =
Q8) 979 x 96 =
Q8) 1618 x 705 =
Q9) 38 x 5 =
Q9) 866 x 34 =
Q9) 7440 x 557 =
Q10) 14 x 9 =
Q10) 951x 59 =
Q10) 7002 x 283 =