Multiplication Easy

Easy

Medium

Difficult

Q1) 84 x 4 =
Q1) 305 x 21 =
Q1) 3186 x 454 =
Q2) 57 x 5 =
Q2) 509 x 33 =
Q2) 8364 x 203 =
Q3) 98 x 3 =
Q3) 533 x 23 =
Q3) 4654 x 510 =
Q4) 41x 4 =
Q4) 276 x 35 =
Q4) 2069 x 424 =
Q5) 62 x 2 =
Q5) 295 x 24 =
Q5) 1103 x 520 =
Q6) 85 x 2 =
Q6) 365 x 50 =
Q6) 8615 x 432 =
Q7) 21x 3 =
Q7) 127 x 50 =
Q7) 1867 x 123 =
Q8) 77 x 3 =
Q8) 589 x 45 =
Q8) 9341x 155 =
Q9) 89 x 3 =
Q9) 766 x 53 =
Q9) 8387 x 421 =
Q10) 39 x 3 =
Q10) 970 x 42 =
Q10) 2450 x 141 =